Entreprise : SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE HAVRAISE - SIREN 400 394 045
Identité
Dénomination
SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE HAVRAISE
SIREN (siège)
400 394 045
Date d'immatriculation au RNE
11/04/1995
Date de fin de la personne morale
10/04/2065
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
85000 EUR
Adresse du siège
99 AV FOCH 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REYNAUD JEAN-FABRICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Cresserons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/05/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1995
Siret
40039404500019
Code APE
5914Z - Projection de films cinématographiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Cinéma
Adresse
99 AV 99 avenue Foch
76600 , Le Havre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
40039404500027
Enseigne
SIRIUS
Code APE
5914Z - Projection de films cinématographiques
Activité principale
Projection de films cinématographiques
Adresse
5 RUE DUGUESCLIN
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
546
Date d'ajout
02/02/2015
Description
Radiation du RCS le 02/02/2015 avec effet au 30/01/2015 MENTION D'OFFICE : Par jgt du 30/01/2015 le TC du HAVRE a prononcé la clôture la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs L643-9 & R643-18 des opérations de la liquidation judiciaire A ordonné en tant que de besoin sa radiation au RCS du HAVRE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2295
Date d'ajout
13/05/2011
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 13/05/2011 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A 1) PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE, A NOMME : JUGE-COMMISSAIRE : BRUNO GERARDIN LIQUIDATEUR : SELARL Catherine VINCENT 20, RUE CASIMIR PERIER 76600 LE HAVRE 2) AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE COURANT DU 13/05/2011 AU 31/05/2011 ET CE DANS LE SEUL BUT DE TERMINER L'EXPLOITATION DES FILMS EN COURS Date d'effet : 13/05/2011
Numéro d'observation
2806
Date d'ajout
15/07/2009
Description
Transformation de la société à compter du 29/05/2009 Ancienne forme : Société par actions simplifiée (SAS) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/05/2009 : Partant : SACA JEAN-CLAUDE HEROLT ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire Partant : Mr MARY BERTRAND, Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : Mr REYNAUD Jean-Fabrice, Président devient Gérant - Actes déposés le 15/07/2009 Les Informations Diéppoises du 09/06/2009
Numéro d'observation
357
Date d'ajout
28/01/2009
Description
Fermeture de l'établissement complémentaire situé 5 rue Duguesclin 76600 Le Havre à compter du 31/12/2007 Fin de la location gérance - les informations dieppoises du 27/01/2009
Numéro d'observation
450
Date d'ajout
31/01/2008
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 28/12/2007 Ancienne : 31/12 Nouvelle : 31/03 actes déposés le 31/01/2008
Numéro d'observation
5687
Date d'ajout
31/12/2002
Description
TRANSFORMATION DE SARL EN SAS ANCIEN GERANT : MR JEAN-FABRICE REYNAUD DEVENU PRESIDENT MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL - ANCIENNE : 31 MARS - NOUVELLE : 31 DECEMBRE MOFIDICATION DU CAPITAL SOCIAL (SUITE APPORT DE LA SOCIETE EUROPALACES RCS B 392 962 304) - ANCIEN : 45 734,71 EUROS - NOUVEAU : 85 000 EUROS ACTES DEPOSES LE 26/12/2002 -LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 11/12/2002 Date d'effet : 28/11/2002
Numéro d'observation
3907
Date d'ajout
21/11/1995
Description
MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE - ACTIVITE : CINEMA - FONDS SITUE 99 AVENUE FOCH 76600 LE HAVRE A COMPTER DU 01/09/95
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).