Entreprise : SARL LES TROIS SAVEURS - SIREN 400 317 194
Identité
Dénomination
SARL LES TROIS SAVEURS
SIREN (siège)
400 317 194
Date d'immatriculation au RNE
16/05/1995
Début d’activité
01/03/1995
Date de fin de la personne morale
15/05/2075
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Négoce de fruits et légumes
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
16 QUAI DU STEIR 29000 QUIMPER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES HALLES SAINT FRANCOIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERES ISABELLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
CONCARNEAU
Nom, Prénom(s)
SIMON ALEXANDRA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Douarnenez
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1995
Siret
40031719400019
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Négoce de fruits et légumes
Adresse
16 QUAI DU STEIR
29000 , QUIMPER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES HALLES SAINT FRANCOIS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).