Entreprise : SCI BURGA - SIREN 400 209 698
Identité
Dénomination
SCI BURGA
SIREN (siège)
400 209 698
Date d'immatriculation au RNE
03/03/1995
Début d’activité
30/11/2018
Date de fin de la personne morale
02/03/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Achat, exploitation d'une propriété comportant divers bâtiments
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
PARPAROISSE 24500 SAINT-JULIEN-INNOCENCE-EULALIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Julien-d'Eymet
Représentants
Nom, Prénom(s)
BACHE RUPERT , CHARLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Saint-Julien-Innocence-Eulalie
Nom, Prénom(s)
GILLES MATHILDE
Nom d'usage
BACHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Saint-Julien-Innocence-Eulalie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/11/2018
Siret
40020969800028
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat, exploitation d'une propriété comportant divers bâtiments
Autres Activités
Achat, exploitation d'une propriété comportant divers bâtiments
Adresse
PARPAROISSE
24500 , SAINT-JULIEN-INNOCENCE-EULALIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Julien-d'Eymet
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
30/11/2018
Siret
40020969800036
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat, exploitation d'une propriété comportant divers bâtiments
Autres Activités
Achat, exploitation d'une propriété comportant divers bâtiments
Adresse
7 PL Gambetta
24500 , Eymet - FRANCE
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/03/1995
Siret
40020969800010
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
BURGA
47360 , MADAILLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8361
Date d'ajout
02/01/2019
Description
Radiation du RCS le 02/01/2019 avec effet au 30/11/2018 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Bergerac par suite du transfert du siège social : "Burga" 47360 MADAILLAN au Parparoisse 24500 ST JULIEN D EYMET. Dépot de l'acte le : 02/01/2019 sous le numéro : 4
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/01/2019
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège Début d'activité dans l'ancien ressort 03/03/1995
Numéro d'observation
3592
Date d'ajout
19/06/2014
Description
Par Jugement du 10.01.2014 le Tribunal de Commerce de Bergerac arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SCP Pimouguet Leuret et Devos-Bot 37 rue Pozzi 24100 BERGERAC
Numéro d'observation
1660
Date d'ajout
20/03/2013
Description
Par Jugement en date du 08.03.2013, le Tribunal de commerce de BERGERAC fait l'objet d'une extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte initialement à l'égard de M.BACHE Rupert RCS BERGERAC 353 803 448 et confirmant la désignation de la SCP PIMOUGUET LEURET et DEVOS-BOT en qualité de mandataire judiciaire
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 2 000 000.00 FRF nouveau montant : 304 898.03 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).