Entreprise : SCI MIRBEL - SIREN 400 205 365
Identité
Dénomination
SCI MIRBEL
SIREN (siège)
400 205 365
Date d'immatriculation au RNE
08/03/1995
Début d’activité
10/02/1995
Date de fin de la personne morale
07/03/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La Société a pour objet: L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de biens et droits immobiliers sis à PARIS 5ème arrondissement, 2, rue Mirbel, LOT NUMERO ONZE du règlement de copropriété. Et plus généralement, la propriété et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers. Éventuellement et exceptionnellement l'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la Société au moyen de vente, échange ou apport en Société. Pour la réalisation de cet objet ou pour faciliter celui-ci, la Société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations, notamment acquisition, construction, constitution d'hypothèque ou toutes autres sûretés réelles sur les biens sociaux dès lors que ces actes et opérations ne portent pas atteinte à la nature civile de cet objet.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
12 RUE ST MARC 45000 ORLEANS FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN ISABELLE , JACQUELINE , THERESE
Nom d'usage
MERGEY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
PARIS 7E ARRONDISSEMENT
Nom, Prénom(s)
MARTIN CAROLE
Nom d'usage
SIMEONS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
PARIS 16E ARRONDISSEMENT
Nom, Prénom(s)
MARTIN SOPHIE , ANNE , CAROLE
Nom d'usage
GRIVAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
PARIS 7E ARRONDISSEMENT
Nom, Prénom(s)
MARTIN MICHEL , FERNAND , RENE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Orleans
Nom, Prénom(s)
MATHIEU ANNE , LUCE , MARIE-JOSEPHE , FRANCOISE
Nom d'usage
MARTIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Orleans
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/02/1995
Siret
40020536500028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE BIENS ET DROITS IMMOBILIERS. ET PLUS GENERALEMENT LA PROPRIETE ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS
Adresse
12 RUE ST MARC
45000 , ORLEANS - FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/03/1995
Siret
40020536500010
Code APE
702C
Adresse
2 PL SAINTE-CROIX
45000 , ORLEANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7286
Date d'ajout
06/11/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/09/2007 : Nouveau : MARTIN ANNE, GÉRANT ASSOCIÉ Nouveau : SIMEONS CAROLE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : MERGEY ISABELLE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : GRIVAUD SOPHIE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Changement de qualité : MARTIN MICHEL, GÉRANT devient GÉRANT ASSOCIÉ
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4487
Date d'ajout
28/07/1998
Description
Transfert du siège social ANCIEN SIEGE SOCIAL: 2 PLACE SAINTE CROIX A ORLEANS (45) NOUVEAU SIEGE SOCIAL : 12 RUE SAINT MARC A ORLEANS (45) A COMPTER DU 30/06/98
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).