Entreprise : SCI LES OLIVIERS - SIREN 400 167 532
Identité
Dénomination
SCI LES OLIVIERS
SIREN (siège)
400 167 532
Date d'immatriculation au RNE
01/03/1995
Début d’activité
21/02/1995
Date de fin de la personne morale
28/02/2045
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION, ADMINISTRATION LOCATION, GESTION, EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS, ACQUISITION, GESTION DE PARTS DE TOUTES AUTRES SOCIETES IMMOBILIERES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
189 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AIT LARBI ACHOUR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Tourcoing
Nom, Prénom(s)
AIT MAMAR NOURA
Nom d'usage
AIT LARBI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Tourcoing
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/02/1995
Siret
40016753200011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, ADMINISTRATION LOCATION, GESTION, EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS, ACQUISITION, GESTION DE PARTS DE TOUTES AUTRES SOCIETES IMMOBILIERES
Autres Activités
ACQUISITION, ADMINISTRATION LOCATION, GESTION, EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS, ACQUISITION, GESTION DE PARTS DE TOUTES AUTRES SOCIETES IMMOBILIERES
Adresse
189 BD GAMBETTA
59200 , TOURCOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
07/09/2023
Description
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 04/09/2023 a arrêté le plan de redressement. Fixe la durée du plan à 10 Ans. Maintient Madame Aurélie Veron, Vice-Présidene en qualité de Juge-commissaire titulaire et désigne Monsieur Damien Cuvilier, Premier Vice-Président adjoint en qualité de Juge-commissaire suppléant jusqu'à la fain des opérations de la procédure de redressement judiciaire. Nomme la Selarl Miquel Aras & Associé, prise en la personne de Maître Michaël ARAS, ayant étude 58 avenue Guynemer 59700 Marcq en Baroeul, Commissaire à l'exécution du plan.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
22/03/2022
Description
Jugement du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04/03/2022 a ouvert le redressement judiciaire. Fixe provisoirement au 04/09/2020 la date de cessation des paiements. Fixe à six mois la durée de la période d'observation et la poursuite d'activité. Désigne Madame Aurélie Veron, Vice-Présidente en qualité de Juge-commissaire titulaire et Madame Hélène Marechal-Huet en qualité de Juge-commissaire suppléant. Désigne la Selarl Miquel Aras & Associés, prise en la personne de Maître Michaël Aras, ayant étude 58 avenue Guynemer 59700 Marcq en Baroeul, en qualité de mandataire judiciaire.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/03/1995
Description
Historique : PUBLICAITON LEGALE : LA GAZETTE DU 25 /2/1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).