Entreprise : PHILOS - SIREN 399 972 009
Identité
Dénomination
PHILOS
SIREN (siège)
399 972 009
Date d'immatriculation au RNE
15/02/1995
Début d’activité
07/02/1995
Date de fin de la personne morale
14/02/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété et gestion d'un immeuble situé à Albi (Tarn) 1 et 3 rue du Plancat.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
164644.94 EUR
Adresse du siège
96 RUE ROGER SALENGRO 81160 SAINT-JUERY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBERT MARTINE , FRANCOISE
Nom d'usage
TELLIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Saint-Juéry
Nom, Prénom(s)
ETOC BRIGITTE , JACQUELINE , NOELLE , THERESE
Nom d'usage
MAIGNIAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Vère
Nom, Prénom(s)
MAIGNIAL JACQUES , MARIE , CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Vère
Nom, Prénom(s)
TELLIER GUILLAUME , LOUIS , CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
Limoges
Nom, Prénom(s)
TELLIER DELPHINE , ANNE , CHRISTIANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1988
Commune de résidence
Saint-Juéry
Nom, Prénom(s)
TELLIER OLIVIER , GUY , JOSEPH , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
Limoux
Nom, Prénom(s)
TELLIER MICHEL , FRANCOIS , JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Saint-Juéry
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/02/1995
Siret
39997200900019
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et gestion d'un immeuble situé à Albi (Tarn) 1 et 3 rue du Plancat.
Autres Activités
Propriété et gestion d'un immeuble situé à Albi (Tarn) 1 et 3 rue du Plancat.
Adresse
96 RUE ROGER SALENGRO
81160 , SAINT-JUERY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
283
Date d'ajout
29/01/2010
Description
Modification relative aux associés à compter du 07/11/2009 : Nouveau : TELLIER Guillaume Louis Christian, Associé Société Civile Nouveau : TELLIER Olivier Guy Joseph François, Associé Société Civile Nouveau : TELLIER Delphine Anne Christiane, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 080 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 164 644.94 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).