Entreprise : L & F DISTRIBUTION - SIREN 399 878 040
Identité
Dénomination
L & F DISTRIBUTION
SIREN (siège)
399 878 040
Date d'immatriculation au RNE
30/01/1995
Début d’activité
01/01/1994
Date de fin de la personne morale
29/01/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Représentation, achat, vente, distribution de produits alimentaires venté de produits diététiques vente D emballages
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Capital social
231000 EUR
Adresse du siège
ZI JAULA 97129 LAMENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHEAU-VERNEZ ERWAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Saint-François
Dénomination
ANTILLES AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Dénomination
LEVALOIS ET FILS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Lamentin
Dénomination
ANTILLES AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
39987804000019
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Représentation, achat, vente, distribution de produits alimentaires venté de produits diététiques vente D emballages
Adresse
ZI JAULA
97129 , LAMENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1682
Date d'ajout
12/04/2016
Description
Transformation de la société à compter du 19/12/2015Ancienne forme : Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU)Nouvelle forme : Société par actions simplifiée à associé unique (SASU)Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/12/2015 :Partant : BEAUVARLET Guy Marie Georges, Commissaire aux comptes suppléantPartant : LEVALOIS Pierre Louis, GérantPartant : LEVALOIS Olivier Louis Emile, GérantNouveau : LEVALOIS ET FILS (SAS) représentée par LEVALOIS Pierre, Louis, PrésidentNouveau : MICHEAU-VERNEZ Erwan, Commissaire aux comptes suppléantJAL : Nouvelles Semaine en date du 08/01/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5705
Date d'ajout
26/11/2007
Description
Modification autreCc sup partant : Agastin constant / nouveau cc sup : Beauvarlet GuyNouveau cc Tit : Antilles audit SARL repr par Devarieux RaymondDate d'effet : 30/06/2007
Numéro d'observation
3456
Date d'ajout
10/09/2001
Description
Augmentation du capital et conversion en eurosANCIEN: 1.500.000 FRS NOUVEAU: 231.000 EUROS A COMPTER DU 29.06.2001
Numéro d'observation
4366
Date d'ajout
31/12/1998
Description
Modification autreAdjonction D activité : Vente D emballages à Cpter du 31 12 97 adjonction D activité suite achat pour un prix de 900 000 F précédent exploitant : SARL Ruges emballages (388 611 436) (oppositions chez Me à Demion Av Victor Hugo à Paris) (journal : rénovation du 07 02 98
Numéro d'observation
544
Date d'ajout
19/02/1997
Description
Adjonction d'activitéVente de produits diététiques suite achat d'un fonds de commerce de vente de produits diététiques au prix de 960 000 F précédent exploitant : SARL Natural (Rcs B 338 214 190) journal annonces légales : Le progrès social du 04/01/1997 à Cpter du 13/12/1996
Numéro d'observation
2211
Date d'ajout
16/08/1995
Description
Nomination de la SARL Antilles audit en qualité de commissaire aux Cptes titulaire et de Mr Agastin constant : Commissaire aux Cptes suppléant à Cpter du 23/06/1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).