Entreprise : AGRI MECA - SIREN 399 678 739
Identité
(Entreprise radiée le 29/12/2023)
Dénomination
AGRI MECA
SIREN (siège)
399 678 739
Date d'immatriculation au RNE
30/01/1995
Date de fin de la personne morale
29/01/2045
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
22 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 59187 DECHY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARBONNIER JEAN-LUC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Lens
Nom, Prénom(s)
OLCZAK PASCAL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Loffre
Dénomination
ACTIV AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Douai
Dénomination
OLCZAK PARTICIPATIONS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Dechy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
39967873900018
Enseigne
AGRI MECA
Code APE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Réparation machines agricoles, vente, achat, location, réparation, transformation de matériels et outillages agricoles, vente, achat, location, réparation, transformation de matériel travaux publics, véhicules, cycles, motocycles utilitaires ou particuliers.
Adresse
22 RUE 22 rue Jean-Jacques Rousseau
59187 , Dechy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/12/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/02/2017
Siret
39967873900026
Code APE
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Réparation machines agricoles.
Adresse
234 QUAI DES HOUILLERES
59500 , DOUAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10488
Date d'ajout
27/12/2023
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à OLCZAK PARTICIPATIONS réalisée le 27/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/11/2023
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 15/11/2023. Dénomination de l'associé unique : OLCZAK PARTICIPATIONS, Douai : 403350093.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Modification du 25.04.1996 achat du fonds à compter du 01.01.1995 à la société d'exploitation corbin SARL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).