Entreprise : SCI GRANDE RUE - SIREN 399 654 896
Identité
(Entreprise radiée le 25/01/2024)
Dénomination
SCI GRANDE RUE
SIREN (siège)
399 654 896
Date d'immatriculation au RNE
26/01/1995
Date de fin de la personne morale
25/01/2045
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
53357.16 EUR
Adresse du siège
3 GRANDE RUE 53150 MONTSURS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Montsûrs
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAVIGNE PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
LOISEL YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Donville-les-Bains
Nom, Prénom(s)
BRICE DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Saint-Denis-du-Maine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/01/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/1995
Siret
39965489600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers....(Voir statuts).
Adresse
3 GRANDE RUE
53150 , MONTSURS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Montsûrs
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
812
Date d'ajout
25/01/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/01/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/12/2023
Description
Dissolution à compter du 20/12/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/12/2023, siège de la liquidation : 42 Rue du Lin 53000 Laval, parution de la publicité légale : Le Courrier de la Mayenne paru le 28/12/2023
Numéro d'observation
3968
Date d'ajout
15/06/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/03/2018 : Modifié : LOISEL Yves, Gérant, Associé, demeurant la rue de la Corniche 50350 Donville-les-Bains
Numéro d'observation
948
Date d'ajout
01/03/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/12/2010 : Partant : WIART Patrick, Co-Gérant Modifié : LOISEL Yves, Co-gérant associé demeurant 284 rue du Vieux Saint Louis 53000 Laval Modifié : LAVIGNE Patrick, Co-gérant associé demeurant 42 rue du Lin 53000 Laval Journal d'annonces légales : Ouest France du 22/02/2011
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 350 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 53 357.16 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).