Entreprise : GAEC DES HIRONDELLES - SIREN 399 596 717
Identité
Dénomination
GAEC DES HIRONDELLES
SIREN (siège)
399 596 717
Date d'immatriculation au RNE
23/01/1995
Début d’activité
01/11/1995
Date de fin de la personne morale
01/11/2035
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
Exploitation agricole
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
193305.35 EUR
Adresse du siège
LIEU DIT LES GRANDS ROUX 89330 SAINT-LOUP-D'ORDON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEWULF FABRICE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Saint Loup d'Ordon
Nom, Prénom(s)
DEWULF BRUNO , MICHEL , DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Saint-Loup-d'Ordon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1995
Siret
39959671700021
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole
Autres Activités
Elevage de vaches laiti?res,Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LIEU DIT LES GRANDS ROUX
89330 , SAINT-LOUP-D'ORDON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
39959671700013
Code APE
011A
Adresse
LA JAURONNERIE
45210 , LA SELLE-SUR-LE-BIED - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/07/2015
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d¿office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/11/1995
Description
Historique des observations depuis le 02/11/1995 : DATE DE DEBUT D'EXPLOITATION A FERRIERES EN GATINAIS : 01/01/1995 -------------------------------------------------- PUBLICITE STATUTS : TERRES DE BOURGOGNE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 718 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 109 458.39 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).