Entreprise : SCI C & F - SIREN 399 593 649
Identité
(Entreprise radiée le 15/03/2024)
Dénomination
SCI C & F
Sigle
SCI C &F
SIREN (siège)
399 593 649
Date d'immatriculation au RNE
23/01/1995
Date de fin de la personne morale
22/01/2055
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
19278 EUR
Adresse du siège
VILLEPLAINE 12150 SEVERAC D'AVEYRON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAL DANIEL , HENRI , JEAN-MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Séverac d'Aveyron
Nom, Prénom(s)
GAL CLEMENT , PIERRE , MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Millau
Nom, Prénom(s)
GAL FRANCOIS , LAURENT , BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Eysines
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/02/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/1994
Siret
39959364900011
Adresse
12150 , SEVERAC D'AVEYRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/12/1994
Siret
39959364900029
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition construction gestion de tous biens immobiliers
Adresse
VILLEPLAINE
12150 , SEVERAC D'AVEYRON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Villeplaine
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/03/2024
Description
Dissolution à compter du 31/01/2024 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/01/2024, siège de la liquidation : Villeplaine 12150 Séverac-le-château, parution de la publicité légale : Le Bulletin d'Espalion paru le 14/03/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2922
Date d'ajout
15/03/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2024
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
78
Date d'ajout
20/01/2003
Description
Décès de Josette Badaours épousé gal à compter du 22/02/2000 ancien capital social : 126 000 F - nouveau capital social : 19 278 e transfert du siège et ETS de recoulés Prévinquières 12150 à Villeplaine 12150 Séverac le château - acte notarié du 10/10/2002 - le journal de Millau du 07/11/2002 Date d'effet : 10/10/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 126 000.00 FRF nouveau montant : 19 208.58 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).