Entreprise : MC 3 - SIREN 399 370 519
Identité
(Entreprise radiée le 12/10/2022)
Dénomination
MC 3
SIREN (siège)
399 370 519
Date d'immatriculation au RNE
28/12/1994
Date de fin de la personne morale
27/12/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RUE DES MAS DE L ETANG 83370 FREJUS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHATEAU DE VILLEPEY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONSIGLI MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
CONSIGLI CAROLINE
Nom d'usage
VERKHOVSKOY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
CONSIGLI CHRISTINE
Nom d'usage
DAZIANO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
COLUCCI CLAUDINE
Nom d'usage
CONSIGLI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Paris 17
Dénomination
CONSINVEST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/12/1994
Siret
39937051900015
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de résidence de Tourisme
Adresse
RUE les Mas de l'Etang
83370 , Saint-Aygulf - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Château de Villepey Cd 7
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14002
Date d'ajout
12/10/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/07/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/10/2022
Description
Dissolution à compter du 30/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2022, liquidateur : CONSIGLI Michel, siège de la liquidation : 7 Rue Villebois Mareuil 75017 Paris 17e Arrondissement, parution de la publicité légale : Le Moniteur paru le 01/10/2022
Numéro d'observation
13567
Date d'ajout
05/10/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).