Entreprise : LARRE FINANCEMENT - SIREN 399 336 932
Identité
Dénomination
LARRE FINANCEMENT
SIREN (siège)
399 336 932
Date d'immatriculation au RNE
22/12/1994
Début d’activité
15/12/1994
Date de fin de la personne morale
21/12/2044
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
En France et dans tous pays la propriété, la gestion, l'acquisition, la vente de valeurs mobilières ou droits sociaux
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
396546 EUR
Adresse du siège
3 BD ALSACE LORRAINE 64130 MAULEON-LICHARRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIRADE MAURICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Bizanos
Nom, Prénom(s)
LARRE JEAN-BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Mauléon
Dénomination
EFAC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Idron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/12/1994
Siret
39933693200013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
En France et dans tous pays la propriété, la gestion, l'acquisition, la vente de valeurs mobilières ou droits sociaux
Autres Activités
En France et dans tous pays la propriété, la gestion, l'acquisition, la vente de valeurs mobilières ou droits sociaux
Adresse
3 BD ALSACE LORRAINE
64130 , MAULEON-LICHARRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Pau décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
494
Date d'ajout
13/07/1999
Description
Suivant délibération du 30 juin 1999, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social de 7.411 Francs Pour le porter de 2.593.760 francs à 2.601.171 francs au cours de la même délibération, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de convertir la valeur nominale de la part et du capital en euros de sorte que le capital social de 2.601.171 francs est dorénavant de 396.546 euros Date d'effet : 30/06/1999
Numéro d'observation
133
Date d'ajout
10/02/1995
Description
Suivant Pv AGO en date du 05 janvier 1995, nomination de Mr Larré Jean-Bernard en qualité de gérant sans limitation de durée en remplacement de Mr Dominique Larré démissionnaire à compter du 05 janvier 1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).