Entreprise : 3A ASSURANCES SAINT-LOUIS - SIREN 399 329 242
Identité
Dénomination
3A ASSURANCES SAINT-LOUIS
SIREN (siège)
399 329 242
Date d'immatriculation au RNE
14/03/1995
Début d’activité
01/11/2012
Date de fin de la personne morale
13/03/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Assurances
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
184 B AV DU DR RAYMOND VERGES 97421 SAINT-LOUIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOCAL 2
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOLY CAROLE , LAURE , REGINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Saint-Paul
Nom, Prénom(s)
MOREL MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
ST GILLES LES BAINS
Nom, Prénom(s)
RENÉ FABRICE , DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2012
Siret
39932924200040
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Assurances
Adresse
184 B AV DU DR RAYMOND VERGES
97421 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOCAL 2
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/04/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/12/1994
Siret
39932924200016
Code APE
672Z
Adresse
144 AV DU DOCTEUR RAYMOND VERGES
97450 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/04/2003
Siret
39932924200024
Code APE
672Z
Adresse
144 AV DU DOCTEUR RAYMOND VERGES
97450 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
39932924200032
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des agents et courtiers d'assurances
Adresse
23 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97450 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2457
Date d'ajout
08/07/2013
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/11/2012 : Ancienne adresse : 23 rue du Général de Gaulle 97450 Saint-Louis Nouvelle adresse : 184 B avenue Docteur Raymond Verges - Local 2 97450 Saint-Louis
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2297
Date d'ajout
26/08/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/06/2010 : Démission de M. BIGOT Philippe François de ses fonctions de gérant associé
Numéro d'observation
4670
Date d'ajout
17/12/2007
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal au 23 rue du général de Gaulle - 97450 St-Louis ancienne mention : 144 avenue principale - 97450 St-Louis Date d'effet : 01/10/2007
Numéro d'observation
4043
Date d'ajout
13/12/2006
Description
Changement de gérant Nomination de Monsieur Philippe Bigot né le 21 mai 1952 à Saint-Denis, demeurant plateau caillou, 26 avenue des Bengalis - 97460 Saint-Paul, en remplacement de Monsieur Jean-Paul cadet démissionnaire Date d'effet : 30/11/2006
Numéro d'observation
2718
Date d'ajout
04/10/2006
Description
Reconstitution de l'actif net reconstitution des capitaux propres Date d'effet : 27/06/2006
Numéro d'observation
1231
Date d'ajout
18/04/2006
Description
Modification sur les dirigeants Démission de M. Torcol Fouard Michel Georges Martial - 20 rue Jean Cocteau - 97490 Ste Clotilde de ses fonctions de cogérant Date d'effet : 01/02/2006
Numéro d'observation
1055
Date d'ajout
30/03/2006
Description
Nomination d'un gérant Nomination de M. Robert pascal, Dominique - la Bretagne - 1b chemin breton - Saint Denis - 97490 Sainte Clotilde en qualité de gérant et ce à compter du 01.01.2006 Rectification du domicile de M. Cadet Jean-Paul Ancienne mention : 247 Shlmr le ruisseau - 97400 Saint-Denis Nouvelle mention : Appt A01-6 les docks du sud - 2 rue du presbytère - 97410 Saint-Pierre, et ce à compter du 22.12.2005 Date d'effet : 01/01/2006
Numéro d'observation
2662
Date d'ajout
26/08/2005
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Assemblée générale du Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social Continuation de la société malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social Date d'effet : 24/06/2005
Numéro d'observation
1618
Date d'ajout
18/09/2003
Description
- Modification d'adresse du siège et de l'établissement principal suite a une décision communale à compter du 04/04/2003 : - Ancienne mention : 144 avenue du Docteur Raymond verges 97450 Saint-Louis - - nouvelle mention : 144 avenue principale 97450 Saint-Louis - - modification d'adresse du gérant M. Cadet Jean-Paul : - Ancienne adresse : 247 Shlmr le ruisseau 97400 St-Denis - - nouvelle adresse : Résidence des Poivriers - Appt.45 - 10 rue des dodos - 97434 Saline les bains - à compter du 04/04/2003.
Numéro d'observation
2748
Date d'ajout
02/10/2001
Description
Suivant Pv age en date du 20/08/2001, démission de Monsieur Jean-Claude Soura de ses fonctions de Co-Gerant avec effet au 01/08/2001.
Numéro d'observation
2749
Date d'ajout
02/10/2001
Description
Suivant Pv age en date du 29/06/2001, réduction du capital social d'une somme de 1 606,45 F pour le porter de 100 000 F à 98 393,55 F et conversion du capital qui est désormais 15 000 euros.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).