Entreprise : CAPAD - SIREN 399 321 876
Identité
(Entreprise radiée le 29/05/2019)
Dénomination
CAPAD
SIREN (siège)
399 321 876
Date d'immatriculation au RNE
20/12/1994
Date de fin de la personne morale
19/12/2093
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
ZA DES GRANDS BOIS 49280 LA SEGUINIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAILLET JEAN-MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
BEGROLLES EN MAUGES
Dénomination
A.D.C. FINANCE
Qualité
Autre
Commune de résidence
BEGROLLES EN MAUGES
Dénomination
SEAC GUIRAUD FRERES
Qualité
Autre
Commune de résidence
TOULOUSE
Dénomination
CHOLET AGGLOS
Qualité
Autre
Commune de résidence
LA SEGUINIERE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1994
Siret
39932187600019
Code APE
702A
Adresse
RUE GUSTAVE EIFFEL
49300 , CHOLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1994
Siret
39932187600027
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous immeubles à usage commercial ou particulier et la gestion du patrimoine immobilier ainsi constitué
Adresse
Zone Artisanale des Grands Bois
49280 , La Séguinière - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Séguinière
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10968
Date d'ajout
29/05/2019
Description
Radiation du RCS le 29/05/2019 avec effet au 02/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
980
Date d'ajout
03/09/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/06/2018 Liquidateur : MAILLET Jean-Marie Le siège de la liquidation est fixé à : Zone Artisanale des Grands Bois 49280 La Séguinière Journal d'annonces légales : haut anjou en date du 07/09/2018
Numéro d'observation
266
Date d'ajout
19/12/2006
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 30/11/2006 : NOUVEAU : SAS CHOLET AGGLOS, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : SARL A.D.C. FINANCE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : SADI SEAC GUIRAUD FRERES, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE CHANGEMENT DE QUALITE : MAILLET JEAN MARIE, GÉRANT(E) DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).