Entreprise : AZUREVA - SIREN 399 312 537
Identité
Dénomination
AZUREVA
SIREN (siège)
399 312 537
Date d'immatriculation au RNE
21/12/1994
Date de fin de la personne morale
20/12/2093
Date de clôture
30/11
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
135000 EUR
Adresse du siège
52 RUE DU PELOUX 01000 BOURG-EN-BRESSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUTY SERGE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Nom, Prénom(s)
BROUSSEAU MICHEL , PIERRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
OLONNE SUR MER
Nom, Prénom(s)
CHARBOIS MARGUERITE , DENISE
Nom d'usage
MICHELET
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Nom, Prénom(s)
FRICOTTE CLAUDE , GABRIEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
LIMEIL BREVANNES
Nom, Prénom(s)
LONJARET DANIEL , ANDRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
MACON
Nom, Prénom(s)
MARCENAC MICHEL , FRANCOIS , MARIE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
LYON
Nom, Prénom(s)
MELINE CLAUDE , ALFRED
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
LIEZEY
Nom, Prénom(s)
RICHARD YVES , RAYMOND , ANDRE , LUCIEN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
BOURGES
Nom, Prénom(s)
SOUBRIEZ JACQUES , ANTHELME
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
JASSERON
Nom, Prénom(s)
TABEAUD JEAN , CLAUDE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1939
Nom, Prénom(s)
TOUSSAINT CHRISTIAN , GILBERT
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Nom, Prénom(s)
VIOT JEAN , PIERRE , ROLAND
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Dénomination
CABINET HSD CJ
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
CABINET PS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
ASSOCIATION AZUREVA (ANCIENNEMENT FEDERATION VACANCES PTT)
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
BOURG EN BRESSE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/06/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/06/2002
Siret
39931253700018
Code APE
741J
Adresse
52 RUE DU PELOUX
01000 , BOURG-EN-BRESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8151
Date d'ajout
04/12/2002
Description
Radiation du RCS le 04/12/2002 avec effet au 08/10/2002 CLOTURE DE LIQUIDATION (AGO DU 8.10.02)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5581
Date d'ajout
03/09/2002
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE NOMINATION DE L'ASSOCIATION AZUREVA REPRESENTEE PAR M. JEAN-CHARLES ROUX, EN QUALITE DE LIQUIDATEUR LE SIEGE DE LA LIQUIDATION EST FIXE A BOURG EN BRESSE, 52 RUE DU PELOUX Date d'effet : 13/06/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).