Entreprise : SCI DU BOURG DE VENDEUVRE - SIREN 399 284 967
Identité
Dénomination
SCI DU BOURG DE VENDEUVRE
SIREN (siège)
399 284 967
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
800000 EUR
Adresse du siège
LE BOURG 14170 VENDEUVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOSSELIN JOELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Vendeuvre
Nom, Prénom(s)
GOSSELIN SYLVIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/12/1994
Siret
39928496700011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location, gestion de tous biens et droits immobiliers situés en France et mise à disposition à titre gratuit, en totalité ou en partie, des biens sociaux appartenant à la société, au profit des associés et toutes opérations se rapportant à l'objet
Adresse
le Bourg
14170 , Vendeuvre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13925
Date d'ajout
31/08/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 20/06/2022 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/08/2023
Description
Dissolution à compter du 20/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/06/2022, siège de la liquidation : 120 Rue de Fontenay 94300 Vincennes, parution de la publicité légale : Ouest France paru le 25/01/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Caen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).