Entreprise : SCI DES JUSTICES - SIREN 399 276 021
Identité
Dénomination
SCI DES JUSTICES
SIREN (siège)
399 276 021
Date d'immatriculation au RNE
13/12/1994
Début d’activité
13/12/1994
Date de fin de la personne morale
12/12/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location d'immeubles, et biens immobiliers, opérations financières mobilières
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
115 RUE SAMUEL CHAMPLAIN 17600 LE GUA FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVID HERVE , HENRI , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Royan
Dénomination
MOCHIMA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Royan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/12/1994
Siret
39927602100017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location d'immeubles, et biens immobiliers, opérations financières mobilières
Autres Activités
Acquisition, administration et gestion par location d'immeubles, et biens immobiliers, opérations financières mobilières
Adresse
115 RUE SAMUEL CHAMPLAIN
17600 , LE GUA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
660
Date d'ajout
28/01/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/12/2012 : Partant : LAVERGNE Marc Desire, Gérant(e) Nouveau : DAVID Hervé, Henri, André, Gérant(e) Nouveau : SARL MOCHIMA, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).