Entreprise : SARL ETS BAS - SIREN 399 157 205
Identité
(Entreprise radiée le 08/11/2002)
Dénomination
SARL ETS BAS
SIREN (siège)
399 157 205
Date d'immatriculation au RNE
10/02/1995
Date de fin de la personne morale
09/02/2094
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
145 B IMP DE LAURIOL 33130 BEGLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAS CHRISTOPHE BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Saint-Médard-en-Jalles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/07/1997
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1994
Siret
39915720500010
Origine du fonds
Apport
Activité principale
Peinture batiment revetement des sols et des murs vitrerie peinture industrielle sablage decoration
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Adresse
145 B IMP DE LAURIOL
33130 , BEGLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/11/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 06-11-2002 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 08-11-2002
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/07/2002
Description
PAR JUGEMENT DU 17-07-2002, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D ACTIF A L' ENCONTRE DE MONSIEUR BAD CHRISTOPHE, GERANT DE LA SOCIETE -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/04/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14/01/2002 nommant Monsieur Claude Luro juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/02/2001
Description
Le tribunal de commerce de Bordeaux , a prononcé, en date du 07-02-2001 , l'ouverture de la liquidation judiciaire, à l'égard de Mr bas Christophe gérant de la société , en application de l'article 624-5 du code de commerce, a désigné : juge commissaire Mr pierre Cazaux, Liquidateur Me Lonne Françoise, 48 rue Calve a Bordeaux 33000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/07/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux prononce en date du 16-07-1997 , la liquidation judiciaire sous le numéro 970580 , date de cessation des paiements le 10-07-1997 , désigne juge commissaire Mr Dayres Christian, , liquidateur Me Lonne Françoise a Bordeaux 33000 - , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/07/1997
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux , en date du 10/07/1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
B2 1997-07-16 PRONONCIATION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE GREFFE T.C DE BORDEAUX GREFFE T.C DE BORDEAUX,E4 2002-11-06 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 2002-12-19 GREFFE T.C DE BORDEAUX GREFFE T.C DE BORDEAUX SELARL MALMEZAT-PRAT,F0 2001-02-07 FAILLITE PERSONNELLE DU DIRIGEANT 2001-02-16 GREFFE T.C DE BORDEAUX GREFFE T.C DE BORDEAUX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).