Entreprise : TRANSPORTS BRUEL - SIREN 399 067 339
Identité
Dénomination
TRANSPORTS BRUEL
SIREN (siège)
399 067 339
Date d'immatriculation au RNE
02/12/1994
Date de fin de la personne morale
01/12/2093
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
31310 RIEUX-VOLVESTRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER ST-MARTIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUEL JEAN-PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Rieux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/05/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/11/1994
Siret
39906733900016
Nom commercial
TRANSPORTS BRUEL
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TRANSPORT DE MARCHANDISES DE PLUS DE 3.5 TONNES -
Adresse
Quai Saint MARTIN
31310 , Rieux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER ST-MARTIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/028709
Date d'ajout
01/09/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 01/09/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/028667
Date d'ajout
01/09/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 01/09/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F20/007134
Date d'ajout
27/02/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 27/02/2020 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me Yann BRANCO-FERNANDES 4 place du Pilat 31800 Saint-Gaudens. Date de cessation des paiements : 27/02/2020
Numéro d'observation
F15/017460
Date d'ajout
01/07/2015
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 26/05/2015 - Siège de la liquidation : Quai Saint MARTIN 31310 RIEUX - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Gazette du Midi du 08/06/2015
Numéro d'observation
8443
Date d'ajout
12/05/2003
Description
Changement de gérant NOUVEAU : MELLE BRUEL STEPHANIE EN REMPLACEMENT DE MR BRUEL JEAN-PAUL SUIVANT PV AGE DU 01.04.2003 Date d'effet: 31/03/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).