Entreprise : SOGUACAL - SIREN 399 054 287
Identité
Dénomination
SOGUACAL
SIREN (siège)
399 054 287
Date d'immatriculation au RNE
28/11/1994
Début d’activité
23/06/1999
Date de fin de la personne morale
27/11/2044
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Libérale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Libre service alimentation
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
LD PRADEL 97118 SAINT-FRANCOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHEAU VERNEZ ERWAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
TRINCOT NORBERT , MARCEL , ARSENE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Le Gosier
Dénomination
AUDIT EXPERTISE COMMISSARIAT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/06/1999
Siret
39905428700020
Enseigne
LEADER PRICE
Code APE
4711D - Supermarchés
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Supermarchés
Adresse
LD PRADEL
97118 , SAINT-FRANCOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/11/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1994
Siret
39905428700012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LD DAMANCOURT
97160 , LE MOULE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/02/2002
Siret
39905428700038
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
1 LOT POIRIER DE GISSAC
97180 , SAINTE-ANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2606
Date d'ajout
17/05/2016
Description
Modification relative aux commissaires aux comptes à compter du 18/02/2014 :Partant : CABINET LAURENT MARTIN (SARL) représentée par MARTIN Laurent, Commissaire aux comptes suppléantNouveau : AUDIT EXPERTISE COMMISSARIAT (SARL) représentée par FAGOT Nicolas, Commissaire aux comptes suppléantAdresse modifiée : MICHEAU VERNEZ Erwan, Commissaire aux comptes titulaire, demeurant Rue Ferdinand Forest 97122 Baie-MahaultTransfert du siège social à compter du 28/12/2015 :Ancienne adresse : 1 lotissement Bellemare - Poirier Gissac 97180 Sainte-AnneNouvelle adresse : Pradel 97118 Saint-FrançoisAnn lég : Nouvelles Semaine en date du 29-01-2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6931
Date d'ajout
30/12/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/02/2011 : Partant : BAUSSAN Albert Henri, Président Nouveau : TRINCOT Norbert, Marcel, Arsene, Président
Numéro d'observation
878
Date d'ajout
08/03/2010
Description
Changement de commissaire aux comptes suppléantCC SUP PARTANT : DRUART ERIC / NOUVEAU CC SUP : CABINET LAURENT MARTIN SARL REPRES PAR MARTIN LAURENTDate d'effet : 08/06/2009
Numéro d'observation
2519
Date d'ajout
19/06/2003
Description
Modification autreDIRECTEUR GENERAL PARTANT : MR LE METAYER JEAN-FRANCOIS RAYMOND A CPTER DU 04 02 03
Numéro d'observation
2808
Date d'ajout
01/07/2002
Description
Modification autreNOUVEAU DIRECTEUR GENERAL : MR LE METAYER JEAN FRANCOIS RAYMOND A COMPTER DU 15 05 02 EXTR DES RESOL ADOPT PAR AGM DU 15 05 02 JNAL DE PARUT : LE PGRES SOCIAL DU 22 06 02
Numéro d'observation
1816
Date d'ajout
22/04/2002
Description
Modification autreANCIENNE ADRESSE SIEGE ET ETS : DAMANCOURT 97160 MOULE NOUVELLE ADRESSE SIEGE ET ETS : 1 LOTISSEMENT BELLEMARE POIRIER GISSAC 97180 SAINTE ANNE A COMPTER DU 22 02 02 ANCIENNE DATE DE CLOTURE : 31/12 NOUVELLE DATE DE CLOTURE : 30/09 A COMPTER DU 22 02 02 PRESIDENT PARTANT : MR LUCE RAYMOND NOUVEAU PRESIDENT : MR BAUSSAN ALBERT HENRI A COMPTER DU 31 03 02 PV AGOE DU 22 02 02
Numéro d'observation
1333
Date d'ajout
19/03/2002
Description
Modification autreDECLARATION DE MISE EN LOCATION GERANCE DE L'ETABLISSEMENT DAMANCOURT 97160 MOULE A COMPTER DU 31 12 01
Numéro d'observation
61
Date d'ajout
09/01/2002
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 15 244.90 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 40 000 EUROS ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SARL NOUVELLE FORME JURIDIQUE : STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE PLURIPERSONNELLE ANCIENNE DENOMINATION : SOGUACAL SARL NOUVELLE DENOMINATION : SOGUACAL DEMISSION DE MME DAVILA LUCE ANTOINETTE EN QUALITE DE GERANT NOMINATION DE MR LUCE RAYMOND EN QUALITE DE PRESIDENT, DE MR MICHEAU VERNEZ EN QUALITE DE CCT, DE MR DRUART ERIC EN QUALITE DE CCS A COMPTER DU 02 NOVEMBRE 2001
Numéro d'observation
2083
Date d'ajout
08/06/1999
Description
Modification autreOUVERTURE D UN ETS A PRADEL 97118 SAINT FRANCOIS SOUS L ENSEIGNE LEADER PRICE A CPTER DU 23 06 99
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE PLURIPERSONNELLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).