Entreprise : SODEXCO SOCIETE D'EXPERTISES ET DE CONSTRUCTION - SIREN 398 970 111
Identité
(Entreprise radiée le 07/06/2019)
Dénomination
SODEXCO SOCIETE D'EXPERTISES ET DE CONSTRUCTION
SIREN (siège)
398 970 111
Date d'immatriculation au RNE
24/11/1994
Date de fin de la personne morale
23/11/2093
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
5 IMP DES PEYROUS 31700 BLAGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALY DANIELLE
Nom d'usage
GALY-PEREZ
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Blagnac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/11/1994
Siret
39897011100017
Code APE
742A
Adresse
20 HAM DE LARTIGUE
31330 , MERVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/11/1994
Siret
39897011100033
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EXPERTISES COORDINATION CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES D'APPARTEMENTS ET DE BATIMENTS INDUSTRIELS LOTISSEUR MAITRISE D'OEUVRE ET MARCHAND DE BIENS -
Adresse
5 IMP 5 Impasse des Peyrous
31700 , Blagnac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/07/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1995
Siret
39897011100025
Code APE
742A
Adresse
5 RUE JEAN VIOLLIS
31300 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12612
Date d'ajout
19/07/2001
Description
Changement de gérant NOMINATION DE MME GALY-PEREZ DANIELLE, EN REMPLACEMENT DE MR ROUSSE CLAUDE DEMISSIONNAIRE, TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET ETS PRINCIPAL DE TOULOUSE (31300) 5 RUE JEAN VIOLLIS, A BLAGNAC (31700) 5 IMPASSE DES PEYROUS. LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE SOCIAL. PV AGM DU 11.07.01 SUITE A CESSIONS DE PARTS, LA SARL A ASSOCIE UNIQUE DEVIENT SARL PLURIPERSONNELLE.. Date d'effet: 11/07/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).