Entreprise : DISTRI AREDIENNE MEUBLES ELECTRO MENAGER - SIREN 398 956 193
Identité
Dénomination
DISTRI AREDIENNE MEUBLES ELECTRO MENAGER
Sigle
DAME
SIREN (siège)
398 956 193
Date d'immatriculation au RNE
24/11/1994
Date de fin de la personne morale
23/11/2093
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112 EUR
Adresse du siège
LE CHAMP DES GARDES 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE DE GLANDON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAMAK ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
BOSSAVIE JEAN , FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
24 LANOUAILLE
Nom, Prénom(s)
BOSSAVIE CELINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
94 VILLEJUIF
Nom, Prénom(s)
BOSSAVIE VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
94 VILLEJUIF
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BRIVE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/07/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1994
Siret
39895619300013
Code APE
524L
Origine du fonds
Autre
Activité principale
L'ACHAT ET LA VENTE DE MEUBLES D'APPAREIL ELECTRO-MENAGER HIFI VIDEO ET PLUS GENERALEMENT DE TOUT CE QUI CONCOURT AU CONFORT ET L'AMENAGEMENT DU LOGEMENT ET EQUIPEMENT DE LA MAISON
Adresse
RTE DE GLANDON
87500 , SAINT YRIEIX LA PERCHE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT " LE CHAMP DES GARDES"
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
18/03/2020
Description
Par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 13/03/2020 , SELARL URBAIN ASSOCIES, prise en la personne de Maître Philippe URBAIN, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné à compter du 13/03/2020.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3161
Date d'ajout
21/07/2003
Description
(Divers) NOMINATION DE MR BOSSAVIE JEAN FRANCOIS EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE. CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL A L'EURO PRES ANCIEN CAPITAL : 38 112.25 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 38 112 EUROS CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Date d'effet : 25/03/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).