Entreprise : AIME BERNARD ET FILS - SIREN 398 858 381
Identité
Dénomination
AIME BERNARD ET FILS
SIREN (siège)
398 858 381
Date d'immatriculation au RNE
17/11/1994
Début d’activité
01/10/1994
Date de fin de la personne morale
16/11/2044
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Agricole
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Culture de la vigne
Code APE
1102B - Vinification
Qualité
Actif agricole
Capital social
113100 EUR
Adresse du siège
205 RUE DES VIGNES 01420 CORBONOD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SYLANS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD LOIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Corbonod
Nom, Prénom(s)
BERNARD LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Corbonod
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1994
Siret
39885838100013
Code APE
1102B - Vinification
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Culture de la vigne
Adresse
205 RUE DES VIGNES
01420 , CORBONOD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SYLANS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
181
Date d'ajout
02/02/2007
Description
Changement de gérant À compter du 01/01/2007, M. Bernard Loïc remplacé M. Bernard aimé en qualité de gérant ; le capital est arrondi à 113.100 euros. Date d'effet : 01/01/2007
Numéro d'observation
181
Date d'ajout
02/02/2007
Description
Changement de gérant À compter du 01/01/2007, M. Bernard Loïc remplacé M. Bernard aimé en qualité de gérant ; le capital est arrondi à 113.100 euros. Date d'effet : 01/01/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 742 000.00 FRF nouveau montant : 113 117.17 Eur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 742 000.00 FRF nouveau montant : 113 117.17 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).