Entreprise : SCI IMMINVEST UN - SIREN 398 658 963
Identité
(Entreprise radiée le 10/06/2021)
Dénomination
SCI IMMINVEST UN
SIREN (siège)
398 658 963
Date d'immatriculation au RNE
18/10/1994
Date de fin de la personne morale
17/10/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
167.69 EUR
Adresse du siège
30 AV DE LA REPUBLIQUE 33200 BORDEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOUVES BERNARD , PAUL , MARIE , GABRIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
LAURENT GUY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
LAGREE SERGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Montagne
Nom, Prénom(s)
HAOUARI TOFIGH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Bouliac
Nom, Prénom(s)
GOUBE DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
La Teste-de-Buch
Nom, Prénom(s)
DE BRIER CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Paris 7e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
BOUTINEAU HERVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Talence
Nom, Prénom(s)
BESSE PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
ALCALA DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Bouliac
Nom, Prénom(s)
LEGLISE BRUNO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Talence
Nom, Prénom(s)
ZUINDEAU PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Léognan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/10/1994
Siret
39865896300010
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
30 AV DE LA REPUBLIQUE
33200 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
35270
Date d'ajout
10/06/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/03/2021
Description
Dissolution à compter du 30/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2020, liquidateur : LEGLISE Bruno, siège de la liquidation : 83 Boulevard George V 33400 Talence, parution de la publicité légale : Les Echos Judiciaires Girondins en date du 12/02/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).