Entreprise : GFA LA ROSERAIE - SIREN 398 524 496
Identité
Dénomination
GFA LA ROSERAIE
Sigle
GFA LA ROSERAIE
SIREN (siège)
398 524 496
Date d'immatriculation au RNE
02/11/1994
Début d’activité
02/11/1994
Date de fin de la personne morale
01/11/2048
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Propriété et administration de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
81560.75 EUR
Adresse du siège
98 VILLE BLANCHE 97418 LE TAMPON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BERIVE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIGNE JEAN , BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Le tampon
Dénomination
SOCIETE D'EPARGNE FONCIERE AGRICOLE DE LA REUNION
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/11/1994
Siret
39852449600013
Nom commercial
GFA LA ROSERAIE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et administration de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Autres Activités
Propriété et administration de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Adresse
98 VILLE BLANCHE
97418 , LE TAMPON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BERIVE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1272
Date d'ajout
21/04/2015
Description
Augmentation de capital à compter du 15/05/2014 Ancien : 127295,75 EUR Nouveau : 198185 EUR Modification relative aux associés à compter du 15/05/2014 : Nouveau : PAYET Joseph, Associé indéfiniment responsable Nouveau : SOCIETE D'EPARGNE FONCIERE AGRICOLE DE LA REUNION (SC), Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3216
Date d'ajout
16/12/1998
Description
Démission de M. Leveneur Charles Jean de ses fonctions d'associé gérant nomination de M. Vigne Jean-Bernard en tant qu'associé gérant à compter du 26/06/98
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 382 000.00 FRF nouveau montant : 210 684.54 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).