Entreprise : SFOD DISTRIBUTION - SIREN 398 335 992
Identité
Dénomination
SFOD DISTRIBUTION
SIREN (siège)
398 335 992
Date d'immatriculation au RNE
15/09/1994
Date de fin de la personne morale
14/09/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RTE DE LA BONDE 84120 PERTUIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA MANA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUFFOURNIER FRANCOISE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
PERTUIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/03/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/09/1994
Siret
39833599200010
Code APE
511R
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACHAT VENTE DISTRIBUTION DE MATERIELS ET FOURNITURES POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTE
Adresse
RTE LE MANA ROUTE DE LA BONDE
84120 , PERTUIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA MANA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4208
Date d'ajout
23/07/1998
Description
EN DATE DU 10/07/98, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF AVEC CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/07/1998
Description
Radiation du RCS le 10/07/1998 avec effet au 10/07/1998 EN DATE DU 10/07/98, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF AVEC CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL
Numéro d'observation
1637
Date d'ajout
18/03/1997
Description
PAR DECLARATION EN DATE DU 06/03/97 SARL SFOD DISTRIBUTION A DECLARE AU GREFFE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
1638
Date d'ajout
18/03/1997
Description
EN DATE DU 14/03/97, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE ET DESIGNANT: JUGE-COMMISSAIRE BOURGUE LUCIEN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT BOURRET NELLY MANDATAIRE-LIQUIDATEUR ME AUBERT J.F 20 RUE PAUL SAIN B.P.433 84071 AVIGNON CEDEX 4
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 06.03.97 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).