Entreprise : SCI PASTEUR - SIREN 398 233 577
Identité
(Entreprise radiée le 16/08/2022)
Dénomination
SCI PASTEUR
SIREN (siège)
398 233 577
Date d'immatriculation au RNE
15/09/1994
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1104 EUR
Adresse du siège
15 RUE DU FOUR DES HAIES 59281 RUMILLY-EN-CAMBRESIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLONDIAUX GUILLAUME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Masnières
Nom, Prénom(s)
GOSSELIN DANIEL , YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Proville
Nom, Prénom(s)
BROUCQSAULT VINCENT , MARIE , MARC , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
MARCOING
Nom, Prénom(s)
WIART FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Cambrai
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/08/1994
Siret
39823357700012
Nom commercial
SCI PASTEUR
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, administration et exploitation de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
15 RUE 15 rue du Tour des Haies
59281 , Rumilly-en-Cambrésis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6144
Date d'ajout
10/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/02/2022
Description
Dissolution à compter du 03/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/12/2021, liquidateur : GOSSELIN Daniel Yves, siège de la liquidation : 51 Rue Lucien Sampaix 59267 Proville, parution de la publicité légale : La Gazette Nord Pas de Calais paru le 08/02/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2438
Date d'ajout
14/12/2007
Description
Augmentation de capital à compter du 03/10/2007 Ancien : 457,35 EUR Nouveau : 1 104 EUR Modification relative aux associés à compter du 03/10/2007 : Nouveau : BLONDIAUX Guillaume, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : WIART François, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 457.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).