Entreprise : GFA DES COTEAUX FAMILIAUX - SIREN 398 220 509
Identité
Dénomination
GFA DES COTEAUX FAMILIAUX
SIREN (siège)
398 220 509
Date d'immatriculation au RNE
28/09/1994
Début d’activité
01/08/1994
Date de fin de la personne morale
27/09/2044
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
La propriété, la jouissance et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
867552 EUR
Adresse du siège
31 GRANDE RUE NEUVILLE-SUR-SEINE 10250 NEUVILLE-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NEUVILLE-SUR-SEINE
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAMUT FELIX , JULES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1989
Commune de résidence
Neuville-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
ROUYER ZOE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
Troyes
Nom, Prénom(s)
CAMUT ARTHUR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1991
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
ROUYER CLEO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Landreville
Nom, Prénom(s)
LAMBLIN ELLA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1994
Commune de résidence
Gyé-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
HERARD ISABELLE , HELENE
Nom d'usage
CAMUT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Neuville-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
CAMUT VICTOR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1993
Commune de résidence
Neuville-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LAMBLIN ELIOTT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1993
Commune de résidence
Verpillières-sur-Ource
Nom, Prénom(s)
HERARD Emmanuelle , Henriette , Josephine
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Gyé-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1994
Siret
39822050900010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Propriété, jouissance et administration de tous biens immobiliers à destination agricole.
Adresse
31 GRANDE RUE NEUVILLE-SUR-SEINE
10250 , NEUVILLE-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NEUVILLE-SUR-SEINE
Observations
Numéro d'observation
8749
Date d'ajout
06/10/2022
Description
Opération de fusion à compter du 11/02/2022. Société(s) ayant participé à l'opération : LES DAMES DES VIGNES, Société par actions simplifiée, 10250 Neuville-sur-Seine (RCS Troyes 333 098 499)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 4 902 000.00 FRF nouveau montant : 747 305.08 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).