Entreprise : DELLAVALLE PERE ET FILS - SIREN 398 210 484
Identité
Dénomination
DELLAVALLE PERE ET FILS
SIREN (siège)
398 210 484
Date d'immatriculation au RNE
01/07/1994
Début d’activité
01/07/1994
Date de fin de la personne morale
18/09/2093
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Génie civil et ferroviaire
Code APE
4212Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Code APRM
2891ZZ - Fabrication de machines pour la métallurgie
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA GRANDE CARRAIRE 13300 SALON-DE-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELLAVALLE DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Salon-de-Provence
Nom, Prénom(s)
DELLAVALLE DANIEL , CHARLES , ALEXANDRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
SALON DE PROVENCE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1994
Siret
39821048400018
Code APE
4212Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Génie civil et ferroviaire
Autres Activités
GENIE CIVIL ET FERROVIAIRE
Code APRM
2891ZZ - Fabrication de machines pour la métallurgie
Adresse
CHE DE LA GRANDE CARRAIRE
13300 , SALON-DE-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BEL AIR
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4420
Date d'ajout
08/04/2022
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire EN DATE DU 07/04/2022, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE DELLAVALLE PERE ET FILS (SARL) SOUS LE NUMERO 4159751, ET A DESIGNE :JUGE COMMISSAIRE PAUL LAURE,JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT DUFAUX YVELINE,Liquidateur : SCP BR ET ASSOCIES représentée par Me BES Laura - 7, rue Joseph d'Arbaud - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2ET A FIXE AU 28/02/2022 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 07/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Location gérance renouvelable par tacite reconduction la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).