Entreprise : LABORATOIRES PRED - SIREN 398 142 885
Identité
Dénomination
LABORATOIRES PRED
SIREN (siège)
398 142 885
Date d'immatriculation au RNE
17/06/2003
Début d’activité
01/01/1998
Date de fin de la personne morale
16/06/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
laboratoire pharmaceutique fabrication et conditionnement
Code APE
2110Z - Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Capital social
72162 EUR
Adresse du siège
79 AV ARISTIDE BRIAND 94110 ARCUEIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHEER JEAN-JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
BERKCHI NACIRA
Nom d'usage
BENSERHIR
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
CLAMART
Nom, Prénom(s)
LE MAOUT ROZENN , SABINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1985
Commune de résidence
Châtenay-Malabry
Dénomination
AUDILEXIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
FM RICHARD ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 9e Arrondissement
Dénomination
CABINET HEUSSE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
39814288500035
Code APE
2110Z - Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
laboratoire pharmaceutique fabrication et conditionnement
Adresse
79 AV ARISTIDE BRIAND
94110 , ARCUEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/09/1994
Siret
39814288500019
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Adresse
RUE DES ARPENTS
28500 , VERNOUILLET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I.
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/05/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
39814288500027
Code APE
244C
Adresse
1 QUAI DE GRENELLE
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
63262
Date d'ajout
03/12/2021
Description
Apport partiel d'actif soumis au régime des fusions scissions de la branche d'activité "réseau médical AC3P" entraînant une augmentation du capital à compter du 01/11/2021 . Société(s) ayant participé à l'opération : AGENCE CONSEIL 3 P, Société par actions simplifiée, 79 Avenue Aristide Briand 94118 Arcueil Cedex (RCS Créteil 692 001 696)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/09/2003
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 .
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/06/2003
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).