Entreprise : LES GOURMANDISES DE FANNY - SIREN 398 071 316
Identité
(Entreprise radiée le 29/12/2019)
Dénomination
LES GOURMANDISES DE FANNY
SIREN (siège)
398 071 316
Date d'immatriculation au RNE
22/08/1994
Date de fin de la personne morale
21/08/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
KEROUEL 29910 TREGUNC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BECOUZE JEAN , JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
ANGERS
Nom, Prénom(s)
BONNECHERE JEAN , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
ST FUCIEN
Nom, Prénom(s)
LORRIAUX JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
DURY
Nom, Prénom(s)
AZAN PATRICK , PIERRE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
NANTES
Nom, Prénom(s)
SICARD GERARD , JEAN , ERNEST , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
NANTES
Nom, Prénom(s)
GROUES HUBERT
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
NANTES
Dénomination
CABINET JACQUES BOULLIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
NANTES CEDEX 1
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/12/2001
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/12/2001
Siret
39807131600028
Code APE
158A
Adresse
KEROUEL
29910 , TREGUNC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11914
Date d'ajout
29/12/2019
Description
Radiation du RCS le 29/12/2019 avec effet au 29/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9106
Date d'ajout
27/09/2019
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 27/09/2019
Numéro d'observation
1378
Date d'ajout
17/06/1997
Description
CONTINUATION MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 30.05.1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304 898.03 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).