Entreprise : AIN FORMATION EXPERTS COMPTABLES GIE - SIREN 398 032 987
Identité
Dénomination
AIN FORMATION EXPERTS COMPTABLES GIE
Sigle
AFECGIE
SIREN (siège)
398 032 987
Date d'immatriculation au RNE
06/10/1994
Date de fin de la personne morale
05/10/2044
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
40 RUE JULES MICHELET 01100 OYONNAX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAMPON JEAN , HENRI
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
DORTAN
Nom, Prénom(s)
VERDET MICHEL , ALBERT , JOSEPH
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
OYONNAX
Nom, Prénom(s)
MERCIER GEORGES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1926
Commune de résidence
01810 BELLIGNAT
Nom, Prénom(s)
MONNERET BERTRAND , MARIE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
OYONNAX
Nom, Prénom(s)
MATZ JEAN , JACQUES , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
OYONNAX
Nom, Prénom(s)
GAVARD JEAN , MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
OYONNAX
Nom, Prénom(s)
MERMET JACQUES , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
OYONNAX
Nom, Prénom(s)
MERCIER GEORGES , CYRILLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1926
Commune de résidence
01810 BELLIGNAT
Nom, Prénom(s)
SANDOZ GERARD , JOSEPH , EMILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
OYONNAX
Nom, Prénom(s)
SAINT SULPICE ARMAND , MARIE , HONORE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
DORTAN
Nom, Prénom(s)
MONNET HELENE , LAURENCE
Nom d'usage
DE MENA
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
OYONNAX
Dénomination
CABINET J MERMET SA
Qualité
Membre
Commune de résidence
OYONNAX
Dénomination
CABINET GAVARD
Qualité
Membre
Commune de résidence
OYONNAX
Dénomination
EXECO
Qualité
Membre
Commune de résidence
OYONNAX
Dénomination
GOGESTEN
Qualité
Membre
Commune de résidence
OYONNAX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/07/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/07/1994
Siret
39803298700016
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ORGANISATION D'ACTIONS DE FORMATION ET D'INFORMATION
Adresse
40 RUE 40 RUE MICHELET
01100 , OYONNAX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20019
Date d'ajout
09/09/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 22/07/2022 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/09/2022
Description
Dissolution à compter du 22/07/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/07/2022, liquidateur : RAMPON JEAN HENRI, siège de la liquidation : 40 Rue MICHELET 01100 Oyonnax
Numéro d'observation
20027
Date d'ajout
09/09/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/07/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).