Entreprise : MITIM - SIREN 397 958 588
Identité
(Entreprise radiée le 12/02/2019)
Dénomination
MITIM
SIREN (siège)
397 958 588
Date d'immatriculation au RNE
03/10/1994
Date de fin de la personne morale
02/10/2044
Date de clôture
30/06
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
1219.59 EUR
Adresse du siège
189 RTE DE LA FECLAZ 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SORREL JACQUES , MARCEL , VALENTIN
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Pontcharra
Nom, Prénom(s)
PENELON CATHERINE , MARIE
Nom d'usage
BETEND
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Montbonnot-Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
ATELIER D'URBANISME EN MONTAGNE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Bassens
Nom, Prénom(s)
CHAPPAZ JACQUES , PAUL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
ENJALBERT ROGER , EMILE , AUGUSTE
Qualité
Administrateur, Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1935
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
HAREL LUC , EDOUARD , JOSEPH
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
La Ravoire
Dénomination
ENJALBERT- SOCIETE DE GEOMETRES-EXPERTS SARL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Montpellier
Dénomination
KLIK DEVELOPPEMENT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Galluis
Dénomination
FERRE-FLEURANTIN GENTIL- GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Salins-Fontaine
Dénomination
X-Y INFORMATIQUE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Aigueblanche
Dénomination
A.D.X.
Qualité
Membre
Commune de résidence
Tours
Dénomination
S.A.R.L SITES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Salins-Fontaine
Dénomination
ESPACE ETUDE ELECTICITE PAR L'INFORMATIQUE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Gradignan
Dénomination
SOCIETE D'ETUDES ET DE DESSINS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Metz
Dénomination
SYSTEMES DE CONTROLES ELECTRONIQUES POUR TECHNIQUES ARTS GRAPHIQES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Val Saint-Germain
Dénomination
ETUDES ET TRAVAUX DE LIGNES ELECTRIQUES. ETLE.
Qualité
Membre
Commune de résidence
Vigy
Dénomination
SAVOIE FACADES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Challes-les-Eaux
Dénomination
GAP EDITIONS COMMUNICATION SARL
Qualité
Administrateur, Membre
Commune de résidence
La Ravoire
Dénomination
SOFT INFORMATIQUE TECHNIQUE
Qualité
Administrateur, Membre
Commune de résidence
La Ravoire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1994
Siret
39795858800014
Code APE
748K
Origine du fonds
Création
Activité principale
PERMETTRE AUX ADHERENTS DE SOUMISSIONNER A DES MARCHES NON SITUES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS. PERMETTRE D'ORGANISER DES ACTIONS DE TOUTE NATURE POUR LA PROMOTION DES ADHERENTS.
Adresse
189 RTE 189 Route DE LA FECLAZ
73230 , Saint-Alban-Leysse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20087
Date d'ajout
12/02/2019
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15837
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: LES MOULINS 73260 Aigueblanche, Nouvelle adresse: LES MOULINS AIGUEBLANCHE 73260 GRAND AIGUEBLANCHE.
Numéro d'observation
8492
Date d'ajout
18/10/2018
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).