Entreprise : SCI ASTON - SIREN 397 910 878
Identité
Dénomination
SCI ASTON
SIREN (siège)
397 910 878
Date d'immatriculation au RNE
16/06/2008
Date de fin de la personne morale
15/06/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
280 RUE DE VERDUN 29200 BREST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEVAUX SANDRA
Nom d'usage
DA SILVA MARTINS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
DA SILVA MARTINS CORENTIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/06/2008
Siret
39791087800032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en valeur, administration et exploitation par location ou autrement, de tous immeubles, et droits immobiliers.
Adresse
280 RUE 280 rue de Verdun
29200 , Brest - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1994
Siret
39791087800016
Code APE
702C
Adresse
5 RUE ALAIN FOURNIER
29200 , BREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/03/2006
Siret
39791087800024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
20 RTE DE STANGALA
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/07/2022
Description
Dissolution à compter du 20/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/12/2021, liquidateur : DA SILVA MARTINS Corentin, siège de la liquidation : 280 Rue de Verdun 29200 Brest, parution de la publicité légale : Le Poher paru le 20/07/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10626
Date d'ajout
21/07/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 20/12/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
1) Dépôt des actes constitutifs au Greffe du Tribunal de Commerce de Brest : - date et numéro de dépôt : 1994/A/1573 DU 10/08/1994 - publicité : le Paysan Breton le 01/07/1994. 2) Transfert de Brest à Quimper : - date et numéro de dépôt : 2006/A/1293 le 27/04/2006 - publicité : le Progrès de Cornouaille le 14/04/2006. 3) Transfert de Quimper à Brest : - date et numéro de dépôt : 2008/A/1741 le 16/06/2008 - publicité : Le Progrès - Le Courrier le 20/06/2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).