Entreprise : ROYAL MER DEVELOPPEMENT - SIREN 397 901 711
Identité
Dénomination
ROYAL MER DEVELOPPEMENT
SIREN (siège)
397 901 711
Date d'immatriculation au RNE
09/08/1994
Date de fin de la personne morale
08/08/2093
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
RTE DE BEAUPREAU 44330 LA REGRIPPIERE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TREIZE VENTS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECOMTE MARIE-HELENE
Nom d'usage
MORINIERE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
MONTREVAULT SUR EVRE
Nom, Prénom(s)
MORINIERE PATRICK , YVES
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
MONTREVAULT SUR EVRE
Nom, Prénom(s)
TATIBOUET LOIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Thouaré-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
RETIERE THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
L.M.R. AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/06/1994
Siret
39790171100010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
prise de participation au capital de sociétés commerciales, industrielles ou artisanales et la gestion de titres
Adresse
RTE Lieu-Dit Treize Vents route de Beaupreau
44330 , La Regrippière - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TREIZE VENTS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
18/12/2017
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 14/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
06/04/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé, en date du 06/04/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2016-189, date de cessation des paiements le 02/12/2015, et a désigné liquidateur Maître JOUIN de la SCP MAURAS-JOUIN 6 Place Viarme 44000 NANTES. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/08/1994
Description
Historique : Mention du 17/05/2001 : CHANGEMENT CA PITAL : ANCIEN : 250 000 FRS (PVA 29.03.2001)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).