Entreprise : SCI LA DOLOISE - SIREN 397 783 804
Identité
(Entreprise radiée le 16/05/2019)
Dénomination
SCI LA DOLOISE
SIREN (siège)
397 783 804
Date d'immatriculation au RNE
22/07/1994
Date de fin de la personne morale
21/07/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
83846.96 EUR
Adresse du siège
2 IMP DE LA PAROUSE 39300 EQUEVILLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAITRE JEAN-MARIE , GILLES , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Semur-en-Auxois
Nom, Prénom(s)
MAITRE BEATRICE , MARIE , REGINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Auxonne
Nom, Prénom(s)
LONCHAMP PAULETTE , MARIE , JOSEPH , EMMA
Nom d'usage
MAITRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1938
Commune de résidence
Équevillon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/01/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/06/1994
Siret
39778380400016
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'acquisition par voie d'apport ou d'achat, directement ou sous forme de parts ou actions de sociétés immobilières,la construction, la prise à bail, l'administration et l'exploitation sous forme de location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis et notamment de locaux sis à Dole 11 avenue Duhamel.
Adresse
6 BD 6 boulevard Diderot
25000 , Besançon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/01/1995
Siret
39778380400024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 IMP DE LA PAROUSE
39300 , EQUEVILLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/001097
Date d'ajout
04/03/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2018 - Siège de la liquidation : 2 bis Rue Des Ardelons 21140 SEMUR-EN-AUXOIS - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Progrès Les Dépêches du 18/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/001097
Date d'ajout
04/03/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2018
Numéro d'observation
6345
Date d'ajout
24/11/2017
Description
Radiation du RCS le 24/11/2017 avec effet au 28/01/1995 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier par suite du transfert du siege social 6 Boulevard Diderot 25000 BESANCON au 2 Impasse de la Parouse 39300 EQUEVILLON à compter du 28/01/1995 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier le 23/11/2017 sous le numéro A2017/002781)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Transfert du siège social à Équevillon 2 impasse de la Parouse à compter du 28 janvier 1994 (dépôt Besançon le 3 mars 1995 )
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).