Entreprise : DI. INGENIERIE - SIREN 397 720 095
Identité
(Entreprise radiée le 09/02/2021)
Dénomination
DI. INGENIERIE
SIREN (siège)
397 720 095
Date d'immatriculation au RNE
13/07/1994
Date de fin de la personne morale
12/07/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
345 AV HENRI BARBUSSE 59770 MARLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Durut MARC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Armentieres
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Dénomination
EKIUM GROUP
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Bron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1994
Siret
39772009500017
Code APE
742C
Adresse
RUE BLAISE PASCAL
59770 , MARLY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES DIX MUIDS ESP MERCURE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/07/1994
Siret
39772009500025
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Etude devis pour construction Les études, devis, métrés, engineering pour cons- tructions, installations et entretien de tous immeubles, ouvrages et matériels industriels marines, portuaires ou autres et notamment les études d'architectures, charpentes métalliques, chaudronnerie, marine, tuyauterie, mécanique géné- rale, électricité technique et manutention, tous travaux de reprographie
Adresse
345 AV 345 avenue Henri Barbusse
59770 , Marly - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
09/02/2021
Description
Radiation. Fusion Absorption par la société EKIUM (RCS LYON 390.596.039) avec effet rétroactif comptable et fiscal au 01.01.2020 le 31-12-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/02/2007
Description
DU 1ER JUIN 1994 AU 1ER JANVIER 2007, le siège soc ial et l'établissement principal étaient sis à MAR LY LEZ VALENCIENNES Les Dix Muids, Espace Mercure, Rue Blaise Pascal
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/07/1994
Description
Observations concernant l'établissement situé 345 avenue Henri Barbusse 59770 Marly : Précédent Prop riétaire : SA DECOBECQ INDUSTRIE RCS VALENCIENNES B319 581 211 (qui l'exploité à ESCAUDAIN ZI Rue Ju les Guesde)
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/07/1994
Description
Historique : La société reprend les actes et engag ements accom- plis par ses dirigeants notamment l' exploitation du fonds faite pour le compte de la s ociété en formation entre le 1er Juin 1994 et le 1 3 Juillet 1994 MODIFICATION DU 15 NOVEMBRE 1996 : Approbation du traité de fusion par voie d'absorpt ion de la Société GNI à DUNKERQUE 213 Rue du Fort Mardyck par la SA D.I.INGENIERIE (PVE du 16.09.199 6)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).