Entreprise : SCI GEVAUDAN - SIREN 397 615 733
Identité
Dénomination
SCI GEVAUDAN
Sigle
SCI GEVAUDAN
SIREN (siège)
397 615 733
Date d'immatriculation au RNE
12/05/2004
Début d’activité
16/04/2004
Date de fin de la personne morale
11/05/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de tous immeubles et fractions d'immeubles, leur gestion, leur administration et leur exploitation par bail ou location, et généralement toutes opérations mobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet précité et en faciliter la réalisation, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
11 RUE DE LA MONTAGNE 48200 SAINT-CHELY-D'APCHER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUN DOMINIQUE , ALPHONSE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Paris 19
Nom, Prénom(s)
BRUN PATRICK , DANIEL , EDOUARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Luc
Nom, Prénom(s)
BRUN CATHERINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Beaumont
Nom, Prénom(s)
BRUN LUCIEN , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1943
Commune de résidence
Saint-Chély d'Apcher
Nom, Prénom(s)
POUGNET ODILE , MARIE-THERESE
Nom d'usage
BRUN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Saint-Chély d'Apcher
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/04/2004
Siret
39761573300037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous immeubles et fractions d'immeubles, leur gestion, leur administration et leur exploitation par bail ou location, et généralement toutes opérations mobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet précité et en faciliter la réalisation, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société
Autres Activités
Acquisition de tous immeubles et fractions d'immeubles, leur gestion, leur administration et leur exploitation par bail ou location, et généralement toutes opérations mobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet précité et en faciliter la réalisation, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société
Adresse
11 RUE DE LA MONTAGNE
48200 , SAINT-CHELY-D'APCHER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/02/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/06/1994
Siret
39761573300011
Code APE
702C
Adresse
20 RUE DE NANTES
75019 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
20-22
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/04/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/02/1997
Siret
39761573300029
Code APE
702C
Adresse
114 AV DE FLANDRE
75019 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
168
Date d'ajout
03/02/2014
Description
Régularisation des associés à compter du 24/06/1994 : BRUN Dominique, Alphonse, Associé indéfiniment responsable BRUN Patrick, Daniel, Edouard, Associé indéfiniment responsable BRUN Catherine, Associée indéfiniment responsable BRUN Lucien Marie, Gérant et Associé indéfiniment responsable BRUN Odile Marie-Thérèse, Gérante et Associée indéfiniment responsable Changement de domicile de BRUN Lucien et Odile, Gérants et Associés indéfiniment responsable : ancien : 11 rue de la Montagne 48200 Saint-Chély d'Apcher nouveau : 114 rue des Flandres 75019 Paris 19
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Constitution : dépôt au greffe de Paris du 05/07/1994 Affiches parisiennes du 01/07/1994 Date de commencement de l'exploitation à l'ancien siège social : 05/07/1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).