Entreprise : MAGHEXPORT - SIREN 397 601 311
Identité
Dénomination
MAGHEXPORT
Sigle
MAGHEXPORT
SIREN (siège)
397 601 311
Date d'immatriculation au RNE
18/10/1994
Date de fin de la personne morale
17/10/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 Francs français
Adresse du siège
24 RUE GARNIER PAGES 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARBER MADELEINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Vitry-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/03/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/06/1994
Siret
39760131100020
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Services spécialisés dans la fourniture de conseil, services et matériels à l'exportation, conseil en organisation marketing et informatique, promotion de produits ou de services
Adresse
24 RUE 24 Rue GARNIER PAGES
94100 , SAINT MAUR DES FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/06/1994
Siret
39760131100012
Code APE
741G
Adresse
116 B RUE GARIBALDI
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17984
Date d'ajout
20/11/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 18/11/1998 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : m. marcel Niquil , nom du liquidateur : me gilles Pellegrini . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 20 Novembre 1998 , sous le numéro 98j00297
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
84816
Date d'ajout
15/07/1998
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
4445
Date d'ajout
13/03/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 11/03/1998 , la liquidation judiciaire sous le numéro 98j00297 , date de cessation des paiements le 11/09/1996 , désigne juge commissaire m. marcel Niquil , juge commissaire suppléant m. Michel Boisard , liquidateur me gilles Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
3282
Date d'ajout
24/02/1998
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 24/02/1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).