Entreprise : J NOURRY FINANCES - SIREN 397 486 432
Identité
Dénomination
J NOURRY FINANCES
Sigle
JNF
SIREN (siège)
397 486 432
Date d'immatriculation au RNE
04/07/1994
Date de fin de la personne morale
03/07/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
573208.3 EUR
Adresse du siège
7 RUE DU MARECHAL LYAUTEY 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOURRY JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Nom, Prénom(s)
SENSFELDER CHRISTIANE
Nom d'usage
NOURRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Nom, Prénom(s)
PIERROT PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Nom, Prénom(s)
KIEFFER -
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
LIVOLSI JEAN-MARC
Qualité
Administrateur provisoire
Commune de résidence
Bayonne
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Anglet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/04/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/06/1994
Siret
39748643200024
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés
Adresse
7 RUE 7 rue du Maréchal Lyautey
40990 , Saint-Paul-les-Dax - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/07/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/06/1994
Siret
39748643200016
Code APE
741J
Adresse
AV DU SABLAR
40100 , DAX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7689
Date d'ajout
26/12/2019
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 18/12/2019, LE TRIBUNAL DE DAX A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE J. NOURRY FINANCES - J.N.F S.A. (PROCEDURE OUVERTE LE 02/04/2003 ) Date d'effet : 18/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7690
Date d'ajout
26/12/2019
Description
Radiation du RCS le 26/12/2019 avec effet au 18/12/2019 Clôture pour insuffisance d'actifs Radiation d'office du RCS en application de l'article R123-129 1° du Code de Commerce Disparition de la personne morale
Numéro d'observation
189
Date d'ajout
21/01/2004
Description
Changement de juge-commissaire Par jugement en date du 21/01/2004 le tribunal de commerce de Dax à procédé à la nomination de Mr Paul Saint PEE en qualité de juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de J. Nourry financés - J.N.F S.A. En remplacement de Monsieur Claude Clavier Date d'effet : 21/01/2004
Numéro d'observation
1090
Date d'ajout
02/04/2003
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire Suivant jugement en date du 02/04/2003, le tribunal de commerce de Dax, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation à l'encontre de : J. Nourry financés - J.N.F sa À nomme Mr Claude clavier en qualité de juge-commissaire Et Me Dominique Guérin, 2 rue du 49ieme Ri 64100 Bayonne en qualité de mandataire liquidateur. Fixe au 10/03/2003, la date de la cessation des paiements Date d'effet : 02/04/2003
Numéro d'observation
977
Date d'ajout
14/03/2003
Description
Déclaration de cessation des paiements Dépôt par Me jean-Marc Livolsi, en sa qualité d'administrateur provisoire, de la déclaration de cessation des paiements de :J. Nourry financés - J.N.F.Société anonyme 7, rue du maréchal Lyauteysaint Paul les Dax 40990 St-Paul les Dax À compter du 25/03/2003 Date d'effet : 25/03/2003
Numéro d'observation
3142
Date d'ajout
02/09/2002
Description
Modification autre Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dax en date du 30/01/2002 maître jean-Marc Livolsi a été nomme administrateur provisoire Date d'effet : 18/02/2002
Numéro d'observation
3394
Date d'ajout
14/10/2000
Description
Modification autre Par assemblée générale extraordinaire en date du 09 juillet 2000 il a été décidé que le siège social est transféré de Dax 40100 Avenue du Sablar à Saint-Paul-Les-Dax 40990-7 rue du maréchal Lyautey journal d'annonces légales la voix des landes du 16 septembre 2000 ainsi que de l'établissement principal Date d'effet : 09/07/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 3 760 000.00 FRF nouveau montant : 573 208.30 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).