Entreprise : INGELEC SARL - SIREN 397 479 858
Identité
(Entreprise radiée le 01/09/1998)
Dénomination
INGELEC SARL
SIREN (siège)
397 479 858
Date d'immatriculation au RNE
22/06/1994
Date de fin de la personne morale
21/06/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 Francs Français
Adresse du siège
3 RUE NIEPCE 78130 LES MUREAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone Industrielle des Garennes
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEZAMAT XAVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Jouy-le-Moutier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/06/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/06/1994
Siret
39747985800029
Nom commercial
INGELEC
Origine du fonds
Création
Activité principale
Bureau d'études
Adresse
3 RUE NIEPCE
78130 , LES MUREAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone Industrielle des Garennes
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/09/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 01/09/1998 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mr marc Taze-bernard , nom du liquidateur : me Chavane de Dalmassy . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 1 Septembre 1998
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/06/1996
Description
Ordonnance du 21.06.1996 Monsieur le juge commissaire au redressement judiciaire de la Ste Ingelec a autorisé des concours bancaires en lignes d'escompte et des concours Dailly à hauteur de 900 000,00 francs (neuf cent mille France)avec une retenue de garantie au profit des banques ou établissements de crédit, à hauteur de 10% de l'encours sur l'escompte et de 20% sur le Dailly
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/06/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 04/06/1996 , prononce la liquidation judiciaire sous le numéro 96l00881 , désigne liquidateur me Chavane de Dalmassy 26 rue hoche 78000 Versailles , nom du juge-commissaire Mr marc Taze-bernard, juge , met fin à la mission de l'administrateur Scp Laureau & Jeannerot
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/05/1996
Description
Le tribunal de commerce de Versailles , a prononcé en date du 02/05/1996 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 96j00414 , date de cessation des paiements le 19/04/1996 , et a désigné juge commissaire Mr marc Taze-bernard, juge , juge commissaire suppléant Mr Jean-paul Auroy, président de chambre , administrateur Scp Laureau & Jeannerot 7 rue jean Mermoz 78000 Versailles avec pour mission : Représentation , représentant créanciers me Chavane de Dalmassy 26 rue hoche 78000 Versailles Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/04/1996
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Versailles , en date du 19/04/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).