Entreprise : SCI DES MARINS - SIREN 397 421 660
Identité
Dénomination
SCI DES MARINS
SIREN (siège)
397 421 660
Date d'immatriculation au RNE
14/09/2006
Début d’activité
15/06/2006
Date de fin de la personne morale
13/09/2034
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Location et vente d'immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
15240 EUR
Adresse du siège
11 PL DE LA REPUBLIQUE 05000 GAP FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GHARBI-DRUGMANNE MARC , HOSNI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Ferreries Cala Galdana
Nom, Prénom(s)
JAUBERT LUDOVIC , LAURENT , EMMANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Gap
Dénomination
JP FINANCE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Gap
Dénomination
MGD HOLDING
Qualité
Autre
Commune de résidence
Pernes-les-Fontaines
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/2006
Siret
39742166000069
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location et vente d'immeubles.
Autres Activités
Location et vente d'immeubles.
Adresse
11 PL DE LA REPUBLIQUE
05000 , GAP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/2006
Siret
39742166000051
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 RUE DU GRENIER D'ABONDANCE
05000 , GAP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/06/1994
Siret
39742166000010
Code APE
702A
Adresse
CHE DU LAC
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/12/1994
Siret
39742166000028
Code APE
702A
Adresse
40 RUE FLEURIE
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/11/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/12/1996
Siret
39742166000036
Code APE
702A
Adresse
805 RTE DE BEDOIN
84380 , MAZAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR JAUBERT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/06/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/11/2000
Siret
39742166000044
Code APE
702A
Adresse
CHE DE LA FAUCONNETTE
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA LEGUE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2061
Date d'ajout
22/07/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/05/2011 : Modifié : GHARBI-DRUGMANNE Marc, Co-gérant associé, demeurant 675 chemin de l'Entrecolline - Quartier la Fauconette 84200 Carpentras Modifié : JAUBERT Jean-Paul, Co-Gérant, demeurant Cerco Quintero 5 Fuerte Ventura Les Palmas Modifié : SARL JP FINANCE représentée par JAUBERT Ludovic, Associé Société Civil, demeurant 11 place de la République 05000 Gap Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 31/05/2011 : Ancienne adresse : 3 rue du Grenier d'Abondance 05000 Gap Nouvelle adresse : 11 place de la République 05000 Gap
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
499
Date d'ajout
18/02/2009
Description
Modification relative aux associés à compter du 15/01/2009 : Partant : SARL SARL LEADER 3, Associé Société Civil Nouveau : SARL JP FINANCE représentée par Mlle JAUBERT Emmanuelle, Associé Société Civil
Numéro d'observation
556
Date d'ajout
27/02/2007
Description
Augmentation de capital à compter du 17/12/2006 Ancien : 1524,49 Eur Nouveau : 15240 Eur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cette société était préalablement inscrite au RCS de Carpentras (84) depuis le 29.06.1994 avec une date de début d'activité au 20.06.1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).