Entreprise : PROLAINAT - SIREN 397 120 445
Identité
Dénomination
PROLAINAT
SIREN (siège)
397 120 445
Date d'immatriculation au RNE
04/11/1971
Début d’activité
01/11/1971
Date de fin de la personne morale
03/11/2117
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Production, transformation et commercialisation de produits fermiers, d'élevage, de lait et leurs dérivés et sous produits.
Code APE
1071A - Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Capital social
4953333 EUR
Adresse du siège
LD DOMAINE DE LA BEGONNIERE 32270 BLANQUEFORT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAVOIS STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Mérignac
Nom, Prénom(s)
CALVET ALEXIS , ROMAIN , GUY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Coubert
Dénomination
CABINET AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MERIGNAC
Dénomination
ANDROS ET CIE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Biars-sur-Cère
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1971
Siret
39712044500010
Enseigne
PROLAINAT
Code APE
1071A - Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Production, transformation et commercialisation de produits fermiers, d'élevage, de lait et leurs dérivés et sous produits.
Adresse
LD DOMAINE DE LA BEGONNIERE
32270 , BLANQUEFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3162
Date d'ajout
29/08/2018
Description
Prorogation de durée de la personne morale à compter du 26/06/2018 (prorogation pour 99 ans soit jusqu'au 26/06/2117).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3161
Date d'ajout
29/08/2018
Description
Modifications relatives aux dirigeants et aux Commissaires aux Comptes à compter du 26/06/2018 : - Partant : GERVOSON Frédéric, Tony, Jacques, Membre du conseil de surveillance, Président du conseil de surveillance - Partant : HOPE RAPP Gilles, Membre du conseil de surveillance - Partant : DUFRESNE Jean-François, Membre du conseil de surveillance - Partant : QUENNEPOIX Frédéric, Commissaire aux comptes suppléant - Partant : RIO Jérôme, Président - Nouveau : ANDROS ET CIE (SAS), Président - Nouveau : BAVOIS Stéphane, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
913
Date d'ajout
02/03/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2016 : Partant : MALEKZADEH Virginie, Directeur général Nouveau : DEGALLE Alain, Claude, Directeur général
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).