Entreprise : AU COMPTOIR DE LA MUSIQUE - SIREN 395 358 849
Identité
(Entreprise radiée le 24/09/2021)
Dénomination
AU COMPTOIR DE LA MUSIQUE
SIREN (siège)
395 358 849
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1994
Date de fin de la personne morale
29/06/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
17 GRANDE RUE 89500 EGRISELLES-LE-BOCAGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORDEVANT PHILIPPE, ANDRE, JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Véron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/03/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/05/1994
Siret
39535884900010
Code APE
553A
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce de café-restaurant-bar-brasserie-plats à emporter.
Adresse
17 17 Grande Rue
89500 , Egriselles-le-Bocage - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3858
Date d'ajout
24/09/2021
Description
Radiation d'office du RCS Sens le 24/09/2021 avec effet au 24/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/06/1994
Description
Historique des observations depuis le 30/06/1994 : Publicité constitution : L'YONNE REPUBLICAINE. Achat du fonds au prix stipulé de 430 000 F. Précédent propriétaire - exploitant : SARL LA GRISELLOISE, RC SENS B 390 005 726 (93 B 37). Annonce parue dans L'YONNE REPUBLICAINE du 02.06.1994. Oppositions en l'ETUDE de Me BEZE, Notaire à CHEROY (89). MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE suite à la vente du fonds de commerce de M. LECOMTE Philippe qui l'exploitera sous l'enseigne "L'AUBERGE" - effet du 07.03.1996 -
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 07/03/1996. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).