Entreprise : LES CINQ PONTS - SIREN 395 312 283
Identité
(Entreprise radiée le 23/03/2020)
Dénomination
LES CINQ PONTS
SIREN (siège)
395 312 283
Date d'immatriculation au RNE
30/05/1994
Date de fin de la personne morale
29/05/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LES REGAGNADES 83390 CUERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORBASSON XAVIER , CHARLES , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Garéoult
Nom, Prénom(s)
VERDEILLE FREDERIC , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Cuers
Nom, Prénom(s)
SOUIDI ABDESSAMADE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
MOUNIE THIERRY , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Cuers
Nom, Prénom(s)
GENIN PASCAL , JEAN , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Carnoules
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/05/1994
Siret
39531228300017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de tous immeubles ou droits immobiliers
Adresse
LES REGAGNADES
83390 , Cuers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
76568
Date d'ajout
06/06/2016
Description
PND Destinataire non identifiable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
75500
Date d'ajout
02/06/2016
Description
PND Destinataire non identifiable
Numéro d'observation
12558
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).