Entreprise : SCI LES PROMENADES - SIREN 395 230 485
Identité
(Entreprise radiée le 10/10/2018)
Dénomination
SCI LES PROMENADES
SIREN (siège)
395 230 485
Date d'immatriculation au RNE
20/08/1997
Date de fin de la personne morale
19/08/2027
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
7 BD DU GENERAL LECLERC 51100 REIMS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
REIMS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEURTON PASCAL , RENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Plan-de-la tour
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1993
Siret
39523048500033
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition la propriété la construction la gestion l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement d'un immeuble situé a reims - 7, boulevard gal. Leclerc
Adresse
7 BD 7 bd. du Général Leclerc
51100 , Reims - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
REIMS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/05/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1997
Siret
39523048500025
Code APE
702A
Adresse
27 RUE DE VESLE
51100 , REIMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1993
Siret
39523048500017
Code APE
702A
Adresse
10 AV DE L ENTREPRISE
95800 , CERGY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC SAINT CHRISTOPHE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9646
Date d'ajout
10/10/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 29/06/2018 Liquidateur : BEURTON Pascal René Le siège de la liquidation est fixé à : 7 du Général Leclerc 51100 Reims Journal d'annonces légales : Petites Affiches Matot Braine en date du 17/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9648
Date d'ajout
10/10/2018
Description
Radiation du RCS le 10/10/2018 avec effet au 29/06/2018
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/08/1997
Description
(Divers) Historique : Siège social transfère de 95865 Cergy-Pontoise 10, Avenue de l'Entreprisre au 27, rue de Vesle à 51100 Reims, à compter du 01/08/1997. Acte constitutif dépose au greffe du tribunal de commerce de pontoise
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).