Entreprise : ROSOU - SIREN 395 150 592
Identité
Dénomination
ROSOU
SIREN (siège)
395 150 592
Date d'immatriculation au RNE
03/06/1994
Date de fin de la personne morale
02/06/2093
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
15 RUE DU PONT NEUF 59800 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VANBESELAERE DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
LOYEZ GUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
SOURDEAU PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Nom, Prénom(s)
GLORIEUX WILLEM
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Nom, Prénom(s)
ROBERT ROBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Nom, Prénom(s)
CROHIN BRIGITTE
Nom d'usage
ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/05/1994
Siret
39515059200016
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
MANAGEMENT, RELAIS, DEVELOPPEMENT PME/PMI, ASSISTANCE DES DIRIGEANTS FORMATION DIRIGEANTS, NEGOCE, IMPORTATION, EXPOR- TATION, REPRESENTATION DE SOCIETES.
Adresse
15 RUE 15 rue du Pont Neuf
59800 , Lille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
08/06/1998
Description
-RADIATION D'OFFICE DU 08/06/1998 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 04/06/1998 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif les opérations de la Liquidation Judiciaire de la sus-nommée
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
17/12/1996
Description
-MODIFICATION D'OFFICE DU 17/12/1996 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 16/12/1996 prononçant la LIQUIDATION JUDICIAIRE Cessation des paiements en date du 15/09/1996 Juge Commissaire : M BECQUART Pierre Liquidateur : ME SOINNE Bernard 2006 19 22 68, avenue du Peuple Belge 59800 LILLE
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
09/12/1996
Description
-MODIFICATION D'OFFICE DU 09/12/1996 : Dépôt le 06/12/1996 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/06/1994
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE:LA CROIX DU NORD D U 27/05/1994.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
Radiation d'office
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Sort du fonds : Autre.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).