Entreprise : SCI LANNE - SIREN 395 107 568
Identité
Dénomination
SCI LANNE
SIREN (siège)
395 107 568
Date d'immatriculation au RNE
30/05/1994
Début d’activité
30/05/1994
Date de fin de la personne morale
29/05/2093
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
Achat et vente d'un terrain en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
609.8 EUR
Adresse du siège
96 RUE DE L'ANCIENNE MAIRIE 14123 IFS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUCHERIE DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Ifs
Nom, Prénom(s)
KALADJI HEDI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
LORY BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
QUITTET BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Ifs
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/05/1994
Siret
39510756800028
Nom commercial
SCI LANNE
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat et vente d'un terrain en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux
Adresse
96 RUE DE L'ANCIENNE MAIRIE
14123 , IFS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/11/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/1994
Siret
39510756800010
Code APE
701D
Adresse
63 RUE DE LA PIGACIERE
14000 , CAEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5690
Date d'ajout
22/12/1998
Description
Transfert du siège social Nouvelle adresse : 96 rue de l'ancienne mairie, 14123 Ifs à compter du 18/11/98 ancienne forme juridique : Société civile immobilière. Nouvelle forme juridique : Société civile de construction-vente à compter du 03/07/98 nouveau Co-Gerant : Quittet (Bernard) à compter du 14/08/98
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5690
Date d'ajout
22/12/1998
Description
Ancienne adresse du siège : 63 rue de la Pigaciere, 14000 Caen
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 4 000.00 FRF nouveau montant : 609.80 Eur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Société civile de construction-vente
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).