Entreprise : NIEL FRERES - SIREN 395 056 484
Identité
Dénomination
NIEL FRERES
SIREN (siège)
395 056 484
Date d'immatriculation au RNE
24/05/1994
Début d’activité
21/04/1994
Date de fin de la personne morale
23/05/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
GESTION, LOCATION DE TOUT IMMEUBLE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
18293.88 EUR
Adresse du siège
LES GRANGES MOUTONS 01960 SERVAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NIEL THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Péronnas
Nom, Prénom(s)
NIEL JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Servas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/04/1994
Siret
39505648400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
GESTION, LOCATION DE TOUT IMMEUBLE
Autres Activités
GESTION, LOCATION DE TOUT IMMEUBLE
Adresse
LES GRANGES MOUTONS
01960 , SERVAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SERVAS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 120 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 18 293.88 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).